Sanne Kirkegaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kirk Capital Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 110.492' DKK Kirk Capital Invest ApS (2021) |
Største underskud: | -12.285' DKK Kirk Capital Invest ApS (2022) |
Største egenkapital: | 109.655' DKK Kirk Capital Invest II ApS (2021) |
Største gæld: | 815' DKK Kirk Capital Invest ApS (2021) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Kirk Capital Invest ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Kirk Capital Invest ApS (3 år 1 måned) |
Seed: 1584651116
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor en dag i 2018 ved Kirk Capital Invest ApS med titlen som Ejer. Sanne Kirkegaard købte en part af virksomheden d. 12. juni 2018 og fik dermed en andel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Sanne af: Kim Christensen, Camilla Kirk Christensen og Heidi Kirk Christensen. Rollen som Ejer har Sanne nu bestreddet i 3 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor investeringsselskaber. Her 3 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 kunne vise et overskud på 8.773' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SK Capital Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kirk Capital Invest ApS
Via SK Capital Invest ApS
Direktørposter (1)
-
SK Capital Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
Kirk Capital Invest II ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
SK Capital Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022 -
SK Capital Invest ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Sanne har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
16.07.2021 - 09.05.2022
Ejerandel: 30% -
Ejer
12.06.2018 - 16.07.2021
Reel ejer
09.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30%
Sanne Kirkegaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SK Capital Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 32.350' DKK. Igennem holdingselskabet SK Capital Invest ApS har Sanne derfor også ejerandele i Kirk Capital Invest ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Sanne Kirkegaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Kirk Capital Invest ApS kunne offentliggøre et overskud på 110.492' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SK Capital Invest ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.980' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 8.773' DKK (Kirk Capital Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 86.761' DKK (Kirk Capital Invest ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 32.350' DKK (SK Capital Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Sanne' netværk er Kim Christensen.