Carolina Ava Charlee Skov
Erhvervsaktiv siden: | 12. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Caca Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 19.815' DKK BOLIGGRUPPEN A/S (2022) |
Største underskud: | -4.810' DKK Casa Invest Fyn ApS (2023) |
Største egenkapital: | 143.136' DKK BOLIGGRUPPEN A/S (2023) |
Største gæld: | 146.711' DKK Tech Town Odense A/S (2023) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos BOLIGGRUPPEN FYN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Caca Holding ApS (6 år 3 måneder) |
Seed: 1047849251
Det startede i 2018 i Caca Holding ApS (tidligere 200895 ApS) i rollen som Ejer. Carolina Ava Charlee Skov købte en del af virksomheden d. 12. juni 2018 og havde dermed en ejerandel på 90-99.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Carolina af: Carsten Skov. Hvervet som Ejer har Carolina nu bestreddet i 6 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 7.183' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Caca Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
BOLIGGRUPPEN A/S
Via Caca Holding ApS -
BOLIGGRUPPEN FYN A/S
Via BOLIGGRUPPEN A/S -
BOLIGGRUPPEN ERHVERV A/S
Via BOLIGGRUPPEN A/S -
ROYAL CENTRET NYBORG ApS
Via BOLIGGRUPPEN A/S -
Tech Town Odense A/S
Via BOLIGGRUPPEN A/S
Tidslinje (1)
-
200895 ApS (Nu: Caca Holding ApS) (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.06.2018
Registreringsdato: 12.06.2018
Blå bog (fortsat)
Carolina har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
12.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90% -
Reel ejer
03.10.2019 - 25.01.2024
Ejerandel: 40,5% -
Reel ejer
19.09.2019 - 03.02.2022
Reel ejer
04.02.2022 - 02.10.2023
Ejerandel: 27% -
Reel ejer
19.09.2019 - 03.02.2022
Reel ejer
04.02.2022 - 02.10.2023
Ejerandel: 27% -
Reel ejer
19.09.2019 - 03.02.2022
Reel ejer
04.02.2022 - 02.10.2023
Ejerandel: 27%
Carolina Ava Charlee Skov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Caca Holding ApS (90% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 22.792' DKK. Gennem holdingselskabet Caca Holding ApS har Carolina derfor også andele i BOLIGGRUPPEN A/S (15-19.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Carolina Ava Charlee Skov, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 11.318' DKK (BOLIGGRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.810' DKK (Casa Invest Fyn ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 143.136' DKK (BOLIGGRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.064' DKK (Casa Invest Fyn ApS).
En af de forbindelser som går igen i Carolina' netværk er Carsten Skov.