Tais Terri-Pierre Kløgtner
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 44.050' DKK Port of Aalborg Real Estate A/S (2022) |
Største underskud: | -5.829' DKK PORT OF AALBORG TANK STORAGE ApS (2022) |
Største egenkapital: | 593.259' DKK Port of Aalborg Real Estate A/S (2023) |
Største gæld: | 583.370' DKK Port of Aalborg Real Estate A/S (2023) |
Flest årsværk: | 77 årsværk hos Port of Aalborg Logistics A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S (3 år 7 måneder) |
Seed: 156740911
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2018 hos AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Tais Terri-Pierre Kløgtner i 3 år 7 måneder, inden stoppet den 30. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen godshåndtering. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 1.386' DKK.
Bestyrelsesposter (7)
-
PORT OF AALBORG RAIL A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022 -
Port of Aalborg Logistics A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 18.05.2022 -
Port of Aalborg Research & Development ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022 -
AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022 -
PORT OF AALBORG TANK STORAGE ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022 -
Port of Aalborg Real Estate A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022 -
AALBORG TOLDOPLAG A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 31.01.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (13)
-
Ejendommen Langerak 8 ApS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2023
Registreringsdato: 27.06.2023 -
Ejendommen Langerak 8 ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2022
Registreringsdato: 30.09.2022 -
Port of Aalborg Logistics A/S (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022
Blå bog (fortsat)
Tais har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tais Terri-Pierre Kløgtner har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Port of Aalborg Real Estate A/S der præsenterede et overskud på 44.050' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PORT OF AALBORG TANK STORAGE ApS der præsenterede et underskud på 5.829' DKK.
Tais har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 7 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 7 måneder fra 2018 til 2022 hos AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.444' DKK (Port of Aalborg Real Estate A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.171' DKK (PORT OF AALBORG TANK STORAGE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 593.259' DKK (Port of Aalborg Real Estate A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 382' DKK (PORT OF AALBORG RAIL A/S).
En af de forbindelser som går igen i Tais' netværk er Betina Charlotte Mose Nielsen.