Helle Birgitte Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 18. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HJØRRING TENNISKLUBS FOND (Reel ejer) |
Største overskud: | 577' DKK REVYSELSKABET HJØRRING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -327' DKK Ejendomsfonden Kornets Hus (2023) |
Største egenkapital: | 3.608' DKK HJØRRING TENNISKLUBS FOND (2023) |
Største gæld: | 31.057' DKK Ejendomsfonden Kornets Hus (2021) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos REVYSELSKABET HJØRRING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af REVYSELSKABET HJØRRING ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 1646253815
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 ved HJØRRING TENNISKLUBS FOND i rollen som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle bestred Helle Birgitte Lassen i 1 år, før stoppet den 12. juli 2019.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor drift af sportsanlæg. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 329' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
REVYSELSKABET HJØRRING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.02.2019 -
Ejendomsfonden Kornets Hus
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HJØRRING TENNISKLUBS FOND (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.02.2023
Registreringsdato: 21.02.2023 -
HJØRRING TENNISKLUBS FOND (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
HJØRRING TENNISKLUBS FOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Helle har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 3 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
18.06.2018 - 12.07.2019
Reel ejer
18.06.2018 - 12.07.2019
Bestyrelsesmedlem
12.07.2019 - 06.05.2021
Bestyrelsesmedlem
07.05.2021 - 21.02.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Helle Birgitte Lassen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved REVYSELSKABET HJØRRING ApS der præsenterede et overskud på 577' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Ejendomsfonden Kornets Hus der præsenterede et underskud på 327' DKK.
Helle har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 7 måneder fra 2019 til i dag hos REVYSELSKABET HJØRRING ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 577' DKK (REVYSELSKABET HJØRRING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 327' DKK (Ejendomsfonden Kornets Hus).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.608' DKK (HJØRRING TENNISKLUBS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 51' DKK (Ejendomsfonden Kornets Hus).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Lars Autrup.