Ole Jesper Dahl Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.244' DKK BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2014) |
Største underskud: | -2.795' DKK BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2017) |
Største egenkapital: | 30.827' DKK BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2015) |
Største gæld: | 87.495' DKK BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af ETATSRÅD JUST CHR HAUROWITZ OG HUSTRU B J FØDT THERKELSENS LEGAT TIL BEDSTE F HORSENS BY (6 år 3 måneder) |
Seed: 2027360935
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2018 ved BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Ole Jesper Dahl Kristensen i 3 år 7 måneder, før stoppet den 2. december 2021.
Nu arbejder virksomheden med produktion af elektricitet. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 0' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.12.2021
Registreringsdato: 02.12.2021 -
BRÆDSTRUP TOTALENERGIANLÆG A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.04.2018
Registreringsdato: 18.04.2018
Blå bog (fortsat)
Ole har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.04.2018 - 02.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Hans-jørgen Hørning.