Nanna Viereck
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | REJSEFONDEN FOR KAND. VED DEN KGL VETERINÆR OG LANDBOHØJSKOLE (Reel ejer) |
Største overskud: | 167' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2014) |
Største underskud: | -146' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2019) |
Største egenkapital: | 1.271' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2018) |
Største gæld: | 6.872' DKK VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING (2014) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af REJSEFONDEN FOR KAND. VED DEN KGL VETERINÆR OG LANDBOHØJSKOLE (6 år 2 måneder) |
Seed: 1598736164
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2018 hos REJSEFONDEN FOR KAND. VED DEN KGL VETERINÆR OG LANDBOHØJSKOLE i hvervet som Reel ejer. Denne rolle har Nanna Viereck nu besiddet i 6 år 2 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2020
Registreringsdato: 07.05.2020 -
VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2019
Registreringsdato: 25.04.2019
Blå bog (fortsat)
Nanna har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2019 - 07.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Nanna' netværk er Lise Arleth.