Bea Fagerholt
Erhvervsaktiv siden: | 11. jul. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bea Fagerholt (Ejer) |
Største overskud: | 1.199' DKK Bea Fagerholt Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -1.372' DKK To The Moon Honey ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.747' DKK To The Moon Honey ApS (2023) |
Største gæld: | 2.720' DKK To The Moon Honey ApS (2022) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos To The Moon Honey ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af To The Moon Honey ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 2096075884
Det startede i 2018 ved Bea Fagerholt i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Bea Fagerholt der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Bea i 5 år 1 måned, før stoppet den 29. august 2023.
Virksomheden opererede indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bea Fagerholt Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
To The Moon Honey ApS
Via Bea Fagerholt Holding ApS
Direktørposter (2)
-
To The Moon Honey ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2019 -
Bea Fagerholt Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.11.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
To The Moon Honey ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
Bea Fagerholt (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
To The Moon Honey ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023 -
Bea Fagerholt Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.11.2022
Registreringsdato: 11.11.2022
Blå bog (fortsat)
Bea har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
11.07.2018 - 29.08.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
14.01.2019 - 30.06.2020
Ejer
14.01.2019 - 30.06.2020
Direktør
14.01.2019 - Stadig aktiv
Ejer
01.07.2020 - 01.08.2020
Reel ejer
01.07.2020 - 03.08.2020
Reel ejer
04.08.2020 - 22.09.2022
Reel ejer
23.09.2022 - 30.12.2022
Reel ejer
31.12.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 29,75% -
Stifter og Direktør
21.07.2020 - 24.08.2022
Ejer
21.07.2020 - Stadig aktiv
Direktør
11.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bea Fagerholt er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Bea Fagerholt Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.254' DKK. Gennem holdingselskabet Bea Fagerholt Holding ApS har Bea derfor også andele i To The Moon Honey ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Bea Fagerholt, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Bea Fagerholt Holding ApS kunne fremvise et overskud på 1.199' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor To The Moon Honey ApS kunne fremvise et underskud på 1.372' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.199' DKK (Bea Fagerholt Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.372' DKK (To The Moon Honey ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.747' DKK (To The Moon Honey ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.254' DKK (Bea Fagerholt Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bea' netværk er Liv Winther Hyllested Møller.