Mathilde Kræmer Askhøj
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Tofu Productions (Ejer) |
Største overskud: | 104' DKK Tofu Productions ApS (2020-21) |
Største underskud: | -68' DKK Little Chubbies ApS (2023) |
Største egenkapital: | 117' DKK Tofu Productions ApS (2020-21) |
Største gæld: | 69' DKK Tofu Productions ApS (2022) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Tofu Productions ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Little Chubbies ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1151528056
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2018 i Tofu Productions som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Mathilde Kræmer Askhøj der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Mathilde i 2 år 5 måneder, inden stoppet d. 31. december 2020.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af film og videofilm. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tofu Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Little Chubbies ApS
Via Tofu Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Little Chubbies ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2020 -
Tofu Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2022
Tidslinje (13)
-
Tofu Productions ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.06.2024
Registreringsdato: 13.06.2024 -
Tofu Studio ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.07.2022
Registreringsdato: 13.07.2022 -
Tofu Productions ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 20.06.2022
Registreringsdato: 20.06.2022
Blå bog (fortsat)
Mathilde har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.12.2020 - 13.06.2024
Ejerandel: 50% -
Ejer og Direktør
17.06.2021 - 13.07.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
18.07.2018 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Mathilde Kræmer Askhøj er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tofu Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 108' DKK. Igennem sit holdingselskab Tofu Holding ApS har Mathilde dermed også ejerandele i Little Chubbies ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Mathilde Kræmer Askhøj, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Tofu Productions ApS fremviste et overskud på 104' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Little Chubbies ApS fremviste et underskud på 68' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 68' DKK (Little Chubbies ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 108' DKK (Tofu Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 59' DKK (Little Chubbies ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mathilde' netværk er Andreas Askhøj.