Lasse Helstrup
Erhvervsaktiv siden: | 8. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AIP Zion GP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 63.943' DKK PKA Zion Holding K/S (Nu: AIP Zion Holding K/S) (2019) |
Største underskud: | -23' DKK AIP Cricklewood Holding K/S (Nu: AIP II CIV 2 K/S) (2020) |
Største egenkapital: | 525.284' DKK PKA Zion Holding K/S (Nu: AIP Zion Holding K/S) (2019) |
Største gæld: | 386' DKK RAF Corporation ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAF Corporation ApS (4 år) |
Seed: 1740638223
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2018 ved AIP Zion GP ApS (tidligere PKA Zion Holding GP ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Lasse Helstrup i 3 år 8 måneder, før fratrædelsen den 1. maj 2022.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 9' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RAF Corporation ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AIP CIV K/S
Via RAF Corporation ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (9)
-
RAF Corporation ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.12.2022
Registreringsdato: 12.12.2022 -
AIP El Campo Holding GP ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022 -
PKA Zion Holding GP ApS (Nu: AIP Zion GP ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2022
Registreringsdato: 01.05.2022
Blå bog (fortsat)
Lasse har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
11.09.2020 - 12.12.2022
Ejer
11.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.05.2019 - 01.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.05.2019 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
08.08.2018 - 01.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.08.2018 - 01.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Lasse Helstrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RAF Corporation ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16' DKK. Gennem sit holdingselskab RAF Corporation ApS har Lasse dermed også andele i AIP CIV K/S (5-9.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lasse Helstrup, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor AIP CIV K/S landede et overskud på 69' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor PKA Zion Holding GP ApS (Nu: AIP Zion GP ApS) landede et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 19' DKK (AIP Cricklewood Holding K/S (Nu: AIP II CIV 2 K/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (RAF Corporation ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.762' DKK (AIP CIV K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (RAF Corporation ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lasse' netværk er Klaus Risager.