Jannik Trane Mikkelsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.398' DKK STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (2019) |
Største underskud: | -1.398' DKK STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (2017) |
Største egenkapital: | 7.052' DKK STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (2021) |
Største gæld: | 10.133' DKK STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (2022) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Les Trois Coqs ApS (2 år 2 måneder) |
Seed: 2026618203
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2018 hos STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jannik Trane Mikkelsen i 1 år 1 måned, inden stoppet den 8. august 2019.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.790' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Les Trois Coqs ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
STAY POP MUSIC ApS
Via Les Trois Coqs ApS -
Trane Ejendomme ApS
Via Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS
Direktørposter (1)
-
Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.02.2023
Tidslinje (7)
-
Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.02.2023
Registreringsdato: 12.02.2023 -
Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.02.2023
Registreringsdato: 12.02.2023 -
Les Trois Coqs ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jannik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
12.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2018 - 08.08.2019
Bestyrelsesmedlem
30.12.2019 - 26.07.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Jannik Trane Mikkelsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 37' DKK. Igennem sit holdingselskab Holdingselskabet af 6. maj 1990 ApS har Jannik dermed også ejerandele i Trane Ejendomme ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Jannik Trane Mikkelsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Les Trois Coqs ApS fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.790' DKK (STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (Trane Ejendomme ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.619' DKK (STILLADSGRUPPEN ESBJERG A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10' DKK (Trane Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannik' netværk er Louise Frida Trane Hansen.