Rasmus Bertram
Erhvervsaktiv siden: | 21. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Bertram Holding DK ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.730' DKK WE Group ApS (2023) |
Største underskud: | -5.876' DKK Estaid ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.099' DKK WE Group ApS (2023) |
Største gæld: | 5.863' DKK Estaid ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Estaid ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Bertram Holding DK ApS (6 år 1 måned) |
Seed: 789353893
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2018 ved Bertram Holding DK ApS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Bertram og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Rasmus nu bestreddet i , og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bertram Holding DK ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
WE Group ApS
Via Bertram Holding DK ApS -
Whyyy ApS
Via WE Group ApS -
Sputnik 1 ApS
Via Bertram Holding DK ApS
Direktørposter (4)
-
Bertram Holding DK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2018 -
WE Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.08.2018 -
Whyyy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2018 -
Sputnik 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Beacon M ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Beacon M ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
Estaid ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.05.2024
Registreringsdato: 09.05.2024
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
27.08.2021 - 11.06.2024
Reel ejer
07.07.2023 - 11.06.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.04.2020 - 22.12.2020
Reel ejer
23.04.2020 - 12.02.2021
Bestyrelsesmedlem
22.12.2020 - 09.05.2024
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
23.04.2020 - 14.08.2023
Reel ejer
07.07.2023 - 14.08.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.09.2018 - 06.07.2023
Direktør
03.09.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.08.2018 - 06.07.2023
Direktør
26.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
07.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Rasmus Bertram ejer desuden også holdingselskabet WE Group ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet WE Group ApS ejes der også andele i Whyyy ApS (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Rasmus Bertram, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor WE Group ApS kunne offentliggøre et overskud på 3.730' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor AML Shake ApS (Nu: AMLShake ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.140' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.730' DKK (WE Group ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 4.260' DKK (Estaid ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.099' DKK (WE Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.705' DKK (Estaid ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Søren Nordstrand.