Frederik Tobias Ørskov
Erhvervsaktiv siden: | 5. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | FTØ Finans Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 339' DKK FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS) (2020) |
Største underskud: | -3.189' DKK Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 2.191' DKK Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS) (2020) |
Største gæld: | 3.576' DKK Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af FTØ Finans Holding ApS (6 år) |
Seed: 1677137283
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2018 i FTØ Finans Holding ApS (tidligere FTØ Finans Holding IVS) som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Frederik Tobias Ørskov og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Frederik nu besiddet i 6 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 6 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 6' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Copenhagen Health Club ApS
Ejerandel: 100% -
FTØ Finans Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
FTØ Finans Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.09.2018
Tidslinje (3)
-
Copenhagen Health Club ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.04.2022
Registreringsdato: 13.04.2022 -
FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.09.2018
Registreringsdato: 05.09.2018 -
FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 05.09.2018
Registreringsdato: 05.09.2018
Blå bog (fortsat)
Frederik har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
13.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.03.2019 - 31.03.2019
Reel ejer
01.04.2019 - 12.06.2020
Ejerandel: 20%
Frederik Tobias Ørskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FTØ Finans Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -29' DKK. Igennem sit holdingselskab FTØ Finans Holding ApS har Frederik dermed også ejerandele i & .
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Frederik Tobias Ørskov, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS) fremviste et overskud på 339' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS) fremviste et underskud på 367' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.812' DKK (Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 896' DKK (Drafthound IVS (Nu: Drafthound ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29' DKK (FTØ Finans Holding IVS (Nu: FTØ Finans Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Frederik' netværk er Frederik Badstue Wagner.