Christine Wiberg-Lyng
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 2018 (6 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CAJE Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 4.876.100' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2019-20) |
Største underskud: | -5.593.955' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2021-22) |
Største egenkapital: | 26.733.750' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2020-21) |
Største gæld: | 548.328' DKK AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2022-23) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af CAJE Holding ApS (6 år 1 måned) |
Seed: 1404420225
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved CAJE Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Erik Wiberg-Lyng at Christine Wiberg-Lyng stiftede CAJE Holding ApS den dag i august 2018. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Christine nu bestreddet i 6 år 1 måned, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her 6 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
CAJE Holding ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
CE NT Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99%
Direktørposter (2)
-
AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2020 -
CAJE Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2018
Tidslinje (6)
-
CE NT Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
CE NT Holding ApS (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023 -
CE NT Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.12.2023
Registreringsdato: 14.12.2023
Blå bog (fortsat)
Christine har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 1 måned.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
28.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12,5% -
Stifter og Direktør
14.12.2023 - 29.12.2023
Ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49,8%
Christine Wiberg-Lyng er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• CAJE Holding ApS (ejer lige nu 12,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 319' DKK.
• CE NT Holding ApS (ejer lige nu 49,8%).
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Christine Wiberg-Lyng, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND kunne fremvise et overskud på 753.658' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND kunne fremvise et underskud på 5.593.955' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 19.861' DKK (AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 20.597.966' DKK (AAGE OG JOHANNE LOUIS-HANSENS FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 319' DKK (CAJE Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christine' netværk er Erik Wiberg-lyng.