Karina Lassen
Erhvervsaktiv siden: | 10. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS (Ejer) |
Største overskud: | 538' DKK BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN IVS (Nu: BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS) (2022) |
Største underskud: | -2.722' DKK Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 452' DKK KL Nordic ApS (2022) |
Største gæld: | 4.867' DKK Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS (6 år) |
Seed: 1018001313
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2018 hos BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS (tidligere BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN IVS) med titlen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev grundlagt af Karina Lassen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Karina nu bestreddet i 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor engroshandel med beklædning.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KL Nordic ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS
Via KL Nordic ApS -
Mums WL ApS
Via KL Nordic ApS
Direktørposter (3)
-
BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.2018 -
KL Nordic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2021 -
Mums WL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.06.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 14.06.2021
Registreringsdato: 14.06.2021 -
BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN IVS (Nu: BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
KL Nordic ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021
Blå bog (fortsat)
Karina har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.09.2018 - 01.08.2019
Reel ejer
10.09.2018 - 01.08.2019
Direktør
10.09.2018 - Stadig aktiv
Ejer
02.08.2019 - 30.12.2019
Ejer
31.12.2019 - 01.06.2021
Reel ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Karina Lassen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KL Nordic ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 356' DKK. Igennem holdingselskabet KL Nordic ApS har Karina derfor også ejerandele i BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS (100%) samt Mums WL ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Karina Lassen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN IVS (Nu: BRAND-MOVER BY KARINA LASSEN ApS) kunne offentliggøre et overskud på 538' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.722' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.722' DKK (Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 356' DKK (KL Nordic ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.157' DKK (Mums with Love ApS (Nu: Mums WL ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Karina' netværk er Frank Foged Birkegaard.