Louise Søgaard
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2018 (6 år) |
Karrieren startede hos: | Universal Gruppen Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 12.386' DKK BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (2017) |
Største underskud: | -9.836' DKK BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 62.423' DKK BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (2022) |
Største gæld: | 54.081' DKK BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Louise Søgaard Holding ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1187685774
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2018 ved Universal Gruppen Holding ApS (tidligere BRIAN SØGAARD HOLDING ApS) med titlen som Ejer. Louise Søgaard købte en part af virksomheden d. 13. september 2018 og havde dermed en andel på 20-24.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Louise af: Brian Søgaard, Nikolaj Brian Søgaard og Benjamin Søgaard. Rollen som Ejer har Louise nu bestreddet i 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Louise Søgaard Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
Universal Gruppen Holding ApS
Via Louise Søgaard Holding ApS -
SØGAARD ERHVERV ApS
Via Universal Gruppen Holding ApS -
UNIVERSAL TRANSPORT A/S
Via Universal Gruppen Holding ApS -
Universal Ejendomme ApS
Via Universal Gruppen Holding ApS -
Universal Flytteforretning A/S
Via Universal Gruppen Holding ApS -
Bencadan ApS
Via Universal Gruppen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Louise Søgaard Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2018
Tidslinje (6)
-
Brian Søgaard Fællesholding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018 -
Louise Søgaard Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018
Blå bog (fortsat)
Louise har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
01.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
14.09.2018 - 01.12.2018
Ejerandel: 23% -
Ejer
13.09.2018 - 01.12.2018
Ejerandel: 20-24.99%
Louise Søgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Louise Søgaard Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.903' DKK. Igennem holdingselskabet Louise Søgaard Holding ApS har Louise derfor også ejerandele i Universal Gruppen Holding ApS (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Louise Søgaard, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS) kunne offentliggøre et overskud på 4.235' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Louise Søgaard Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.426' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9.836' DKK (BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.095' DKK (BRIAN SØGAARD HOLDING ApS (Nu: Universal Gruppen Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 9.903' DKK (Louise Søgaard Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Louise' netværk er Brian Søgaard.