Simon Wulff Bagger
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HAMMERP ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.041' DKK Genau & More A/S (2023) |
Største underskud: | -3.752' DKK Genau & More A/S (2018) |
Største egenkapital: | 6.197' DKK Genau & More A/S (2023) |
Største gæld: | 7.503' DKK Genau & More A/S (2023) |
Flest årsværk: | 21 årsværk hos Genau & More A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HAMMERP ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 493342890
Det hele startede i 2018 hos HAMMERP ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Simon Wulff Bagger købte en del af virksomheden d. 1. oktober 2018 og havde dermed en ejerandel på . På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Simon af: Kai Hammer-Pedersen, Noa Hjortshøj Hammer-Pedersen, Alexander Tholstrup Bagger og Steffen Bagger. Titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer har Simon nu bestreddet i 5 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 7' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
HAMMERP ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
SBA Holding af 23012024 ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SIMON BAGGER HOLDING ApS
Via SBA Holding af 23012024 ApS
Direktørposter (2)
-
SIMON BAGGER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2021 -
SBA Holding af 23012024 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
HAMMERP ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SBA Holding af 23012024 ApS (66.66-89.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 24.01.2024
Registreringsdato: 24.01.2024 -
SBA Holding af 23012024 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
SIMON BAGGER HOLDING ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024
Blå bog (fortsat)
Simon har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør
01.09.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
22.01.2024 - 29.02.2024
Ejerandel: 27,91% -
Stifter og Ejer
23.01.2024 - 23.01.2024
Direktør
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejer
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
12.12.2021 - 23.01.2024
Direktør
12.12.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80%
Simon Wulff Bagger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SBA Holding af 23012024 ApS (ejer pt. 80%). I samme organisation finder man også holdingselskabet SIMON BAGGER HOLDING ApS (80%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Simon Wulff Bagger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Genau & More A/S kunne fremvise et overskud på 6.041' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor HAMMERP ApS kunne fremvise et underskud på 53' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.041' DKK (Genau & More A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.197' DKK (Genau & More A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 329' DKK (SIMON BAGGER HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Simon' netværk er Noa Hjortshøj Hammer-pedersen.