Jens Yde
Erhvervsaktiv: | 8. okt. 2018 - 8. jan. 2024 |
Karrieren startede hos: | DECK1 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 83' DKK DryBulkChemicals IVS (Nu: CleanQuote A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -2.379' DKK DryBulkChemicals IVS (Nu: CleanQuote A/S) (2020-21) |
Største egenkapital: | 10.882' DKK Heliplanner ApS (Nu: DECK1 A/S) (2021) |
Største gæld: | 4.150' DKK DryBulkChemicals IVS (Nu: CleanQuote A/S) (2022-23) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Heliplanner ApS (Nu: DECK1 A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JeyMay Holding ApS (4 år) |
Seed: 1701982297
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2018 hos DECK1 A/S (tidligere Windtender ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Jens Yde i 11 måneder, inden stoppet den 30. september 2019.
Nu opererer virksomheden indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 359' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JeyMay Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (6)
-
10X ApS
Via JeyMay Holding ApS -
GATEHOUSE HOLDING A/S
Via 10X ApS -
Gatehouse A/S
Via GATEHOUSE HOLDING A/S -
Gatehouse Satcom A/S
Via Gatehouse A/S -
Gatehouse Maritime A/S
Via Gatehouse A/S -
DECK1 A/S
Via Gatehouse A/S
Direktørposter (1)
-
JeyMay Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
10X ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.09.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
CleanQuote A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
Yde Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
Yde Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2022
Registreringsdato: 01.07.2022
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
09.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via JeyMay Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.06.2020 - 14.09.2021
Bestyrelsesmedlem
15.09.2021 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2022 - 08.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2018 - 30.09.2019
Bestyrelsesmedlem
01.10.2019 - 29.05.2020
Ejer
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via Gatehouse A/S
Jens Yde har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos DryBulkChemicals IVS (Nu: CleanQuote A/S) der præsenterede et underskud på 2.379' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år fra 2020 til i dag hos 10X ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 940' DKK (DryBulkChemicals IVS (Nu: CleanQuote A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.530' DKK (Heliplanner ApS (Nu: DECK1 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 40' DKK (JeyMay Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Kenney Schmidt Christiansen.