Peter Østergård Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 23. okt. 2018 (5 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PS Holding Agerskov ApS (Ejer) |
Største overskud: | 755' DKK Spar Gørding ApS (2021-22) |
Største underskud: | -272' DKK MK Vejrup ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 1.671' DKK Spar Gørding ApS (2022-23) |
Største gæld: | 9.649' DKK Spar Bredebro ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos Spar Gørding ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af PS Holding Agerskov ApS (5 år 11 måneder) |
Seed: 713663809
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 hos PS Holding Agerskov ApS i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev kun stiftet af Peter Østergård Sørensen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Peter nu bestreddet i 5 år 11 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 27' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PS Holding Agerskov ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
MK Vejrup ApS
Via PS Holding Agerskov ApS -
PS Ejendomme Gørding ApS
Via PS Holding Agerskov ApS -
Spar Gørding ApS
Via PS Holding Agerskov ApS -
Spar Bredebro ApS
Via PS Holding Agerskov ApS
Direktørposter (5)
-
MK Vejrup ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.11.2018 -
PS Holding Agerskov ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.10.2018 -
PS Ejendomme Gørding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.03.2021 -
Spar Gørding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2018 -
Spar Bredebro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.09.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
PS Ejendomme Bredebro ApS
Fratrådt som direktørDato: 06.02.2024
Registreringsdato: 06.02.2024 -
PS Ejendomme Bredebro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.12.2023
Registreringsdato: 22.12.2023 -
Spar Bredebro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.09.2022
Registreringsdato: 14.09.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
23.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.12.2023 - 06.02.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
16.03.2021 - 28.10.2021
Direktør
16.03.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.10.2021 - 01.01.2024
Reel ejer
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
14.09.2022 - 24.10.2023
Direktør
14.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Reel ejer
08.11.2018 - 31.05.2020
Direktør
08.11.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90%
Peter Østergård Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PS Holding Agerskov ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 464' DKK. Gennem holdingselskabet PS Holding Agerskov ApS har Peter derfor også andele i MK Vejrup ApS (90-99.99%), PS Ejendomme Gørding ApS (66.66-89.99%), Spar Gørding ApS (90-99.99%) samt Spar Bredebro ApS (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Peter Østergård Sørensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Spar Gørding ApS kunne fremvise et overskud på 755' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor MK Vejrup ApS kunne fremvise et underskud på 272' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Martin Sørensen.