Audun Opdal
Erhvervsaktiv siden: | 29. okt. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AOP Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 27.852' DKK 3XN A/S (2022-23) |
Største underskud: | -119' DKK AOP Holding ApS (2018-19) |
Største egenkapital: | 42.622' DKK 3 X N HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 78.625' DKK 3 X N HOLDING A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos 3 X N HOLDING A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af AOP Holding ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 43607112
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 i AOP Holding ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Audun Opdal og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Audun nu bestreddet i 5 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et overskud på 4.381' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AOP Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
3 X N HOLDING A/S
Via AOP Holding ApS -
3XN A/S
Via 3 X N HOLDING A/S -
3XN AUS ApS
Via 3 X N HOLDING A/S -
Xen Homes ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via 3 X N HOLDING A/S -
GXN A/S
Via 3 X N HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
AOP Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2018
Bestyrelsesposter (2)
-
3XN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2021 -
3 X N HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
GXN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2024
Registreringsdato: 30.01.2024 -
GXN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021 -
3 X N HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.10.2021
Registreringsdato: 12.10.2021
Blå bog (fortsat)
Audun har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
21.05.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via 3 X N HOLDING A/S -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2021 - Stadig aktiv
Ejer
22.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via AOP Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.10.2021 - 30.01.2024
Ejer
01.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via 3 X N HOLDING A/S
Audun Opdal er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AOP Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.778' DKK. Gennem holdingselskabet AOP Holding ApS har Audun derfor også andele i 3 X N HOLDING A/S (20-24.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Audun Opdal, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Audun Opdal har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i 3XN A/S der præsenterede et overskud på 27.852' DKK.
Audun har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 11 måneder fra 2021 til i dag hos 3XN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Audun' netværk er Jeanette Hansen.