Rüdiger Riko Jacob
Erhvervsaktiv siden: | 26. okt. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Riko Jacobs Holding Selskab IVS (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 2' DKK Resolved IVS (2020) |
Største gæld: | 0' DKK Riko Jacobs Holding Selskab IVS (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Resolved IVS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1917151655
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2018 hos Riko Jacobs Holding Selskab IVS i hvervet som Ejer, Stifter og Direktør. Virksomheden blev alene stiftet af Rüdiger Riko Jacob der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør havde Rüdiger i 3 år 2 måneder, inden stoppet den 19. januar 2022.
Virksomheden specialiserede sig indenfor computerprogrammering. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2018-19 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 19. januar 2022.
Tidslinje (6)
-
Resolved IVS
Fratrådt som direktørDato: 27.01.2022
Registreringsdato: 27.01.2022 -
Riko Jacobs Holding Selskab IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022 -
Riko Jacobs Holding Selskab IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.01.2022
Registreringsdato: 19.01.2022
Blå bog (fortsat)
Rüdiger har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør og Reel ejer
01.11.2018 - 30.08.2022
Ejerandel: 15% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.10.2018 - 19.01.2022
Ejerandel: 100%