Torben Kristian Mols
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 36.525' DKK UVDATA A/S (2017) |
Største underskud: | -25.740' DKK Charlie Tango A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 163.112' DKK UVDATA A/S (2022-23) |
Største gæld: | 274.222' DKK EDLUND A/S (2021-22) |
Flest årsværk: | 275 årsværk hos EDLUND A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S (5 år 10 måneder) |
Seed: 1291951490
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2018 ved BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Torben Kristian Mols nu bestreddet i 5 år 10 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor destillation, rektifikation og blanding af alkohol. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et underskud på 245' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.11.2018 -
UVDATA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 10.01.2020 -
EDLUND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Charlie Tango A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
EDLUND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023 -
Charlie Tango A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2023
Registreringsdato: 21.09.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2023 - 01.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Kristian Mols har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved UVDATA A/S der præsenterede et overskud på 30.478' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem ved BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S der præsenterede et underskud på 245' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 10 måneder fra 2018 til i dag hos BRÆNDERIET ENGHAVEN A/S.
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Jan Gaardboe Jensen.