Magnus Ejlskov
Erhvervsaktiv siden: | 14. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Wibergis Group ApS (Ejer) |
Største overskud: | 560' DKK ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) (2023) |
Største underskud: | -59' DKK The Label Factory ApS (Nu: BE Labels ApS) (2020-21) |
Største egenkapital: | 532' DKK ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) (2023) |
Største gæld: | 1.098' DKK ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Edition ApS (2 år 11 måneder) |
Seed: 962910137
Karrieren som erhvervsleder startede i 2018 hos Wibergis Group ApS (tidligere Wibergis Group IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartnerne Jacob Schaltz Kallestrup, Anders Schaltz Eriksen, Asbjørn Ottilius Holm Pedersen at Magnus Ejlskov stiftede Wibergis Group ApS den dag i november 2018. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter bestred Magnus i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 23. marts 2020.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2018-19 som viste et underskud på 4' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 29. august 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ME Free ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Edition ApS
Via ME Free ApS -
The Ejlskovs ApS
Via ME Free ApS -
Venge ApS
Via The Ejlskovs ApS
Direktørposter (2)
-
Edition ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.09.2021 -
ME Free ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.06.2023
Tidslinje (21)
-
ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 09.10.2023
Registreringsdato: 09.10.2023 -
ME Free ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023 -
ME Free ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.06.2023
Registreringsdato: 20.06.2023
Blå bog (fortsat)
Magnus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
03.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.09.2021 - 09.10.2023
Direktør og Reel ejer
22.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer og Bestyrelsesmedlem
21.10.2020 - 12.09.2022
Ejerandel: 15-19.99% -
Stifter og Ejer
22.01.2020 - 28.02.2022
Ejerandel: 50%
Magnus Ejlskov er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ME Free ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 246' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet The Ejlskovs ApS (40%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Magnus Ejlskov, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS) kunne fremvise et overskud på 560' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor The Label Factory ApS (Nu: BE Labels ApS) kunne fremvise et underskud på 59' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 560' DKK (ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13' DKK (The Label Factory ApS (Nu: BE Labels ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 532' DKK (ejlskov.design ApS (Nu: Edition ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 22' DKK (The Label Factory ApS (Nu: BE Labels ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Magnus' netværk er Tobias Ejlskov.