Esther Lila Vilslev Ajsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ajsen Family ApS (Ejer) |
Største overskud: | 16.451' DKK Ajsen Family ApS (2021) |
Største underskud: | -131' DKK Ajsen Family ApS (2022) |
Største egenkapital: | 19.673' DKK Ajsen Family ApS (2023) |
Største gæld: | 292' DKK Ajsen Family ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Ajsen Family ApS (5 år 10 måneder) |
Seed: 772936630
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2018 i Ajsen Family ApS i hvervet som Ejer. Esther Lila Vilslev Ajsen købte sig ind i virksomheden den 19. november 2018 og havde en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Esther af: Jacob Ajsen, Alfred Aarenstrup Jagd, Noam Sattrup og 2 andre personer. Hvervet som Ejer har Esther nu besiddet i 4 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 4 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 1.546' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ajsen Family Holding ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Jacob & Esther Ajsen Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Ajsen Family ApS
Via Jacob & Esther Ajsen Holding ApS -
Softpay ApS
Via Ajsen Family ApS -
NextPay ApS
Via Ajsen Family ApS
Tidslinje (6)
-
Team Ajsen Family ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Jacob & Esther Ajsen Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
Team Ajsen Family ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.09.2023
Registreringsdato: 01.09.2023
Blå bog (fortsat)
Esther har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 10 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
02.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
04.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Ejer
01.09.2023 - 02.10.2023
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
19.11.2018 - 31.08.2023
Reel ejer
19.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25%
Esther Lila Vilslev Ajsen er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• Ajsen Family Holding ApS (40% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK.
• Jacob & Esther Ajsen Holding ApS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 38' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet Ajsen Family ApS (25%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Esther Lila Vilslev Ajsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Ajsen Family ApS landede et overskud på 16.451' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Ajsen Family ApS landede et underskud på 131' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.546' DKK (Ajsen Family ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 19.673' DKK (Ajsen Family ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 38' DKK (Ajsen Family Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Esther' netværk er Jacob Ajsen.