Anders Martin Klöcker
Erhvervsaktiv siden: | 7. maj 2018 (6 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FBCD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.232' DKK AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) (2023) |
Største underskud: | -2.838' DKK AGRO BUSINESS INNOVATION A/S (2016) |
Største egenkapital: | 8.983' DKK AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) (2023) |
Største gæld: | 33.049' DKK AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 40 årsværk hos AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FBCD A/S (6 år 4 måneder) |
Seed: 1227570359
Det begyndte for alvor dengang i 2018 ved FBCD A/S (tidligere AGRO BUSINESS PARK A/S) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Anders Martin Klöcker nu besiddet i 6 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 2.232' DKK.
Bestyrelsesposter (2)
-
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.05.2020 -
FBCD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2018
Tidslinje (4)
-
Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2020
Registreringsdato: 20.05.2020 -
AGRO BUSINESS INNOVATION A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
AGRO BUSINESS INNOVATION A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.05.2018
Registreringsdato: 08.05.2018
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.05.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.05.2018 - 19.12.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Martin Klöcker har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) der præsenterede et overskud på 2.232' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S) der præsenterede et underskud på 1.684' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2018 til i dag hos FBCD A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.232' DKK (AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.983' DKK (AGRO BUSINESS PARK A/S (Nu: FBCD A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.211' DKK (Food & Bio Cluster Denmark F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Eskild Holm Nielsen.