Tue Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | FreeSense ApS (Direktør) |
Største overskud: | 324' DKK TR01 holding ApS (2023) |
Største underskud: | -14.954' DKK FreeSense ApS (2021) |
Største egenkapital: | 6.249' DKK FreeSense ApS (2019) |
Største gæld: | 32.985' DKK FreeSense ApS (2021) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos FreeSense ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af TR01 holding ApS (4 år 5 måneder) |
Seed: 2051257869
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2018 hos FreeSense ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Tue Rasmussen i 3 år 11 måneder, inden stoppet den 29. november 2022.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015-16 viste et underskud på 2.191' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 6. maj 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TR01 holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BioColor ApS
Via TR01 holding ApS
Direktørposter (2)
-
TR01 holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.04.2020 -
BioColor ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
atSpiro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BioColor ApS
Tilknyttet som direktørDato: 10.01.2024
Registreringsdato: 10.01.2024 -
atSpiro ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2023
Registreringsdato: 29.08.2023 -
FreeSense ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.11.2022
Registreringsdato: 29.11.2022
Blå bog (fortsat)
Tue har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
10.01.2024 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
29.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
18.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
23.09.2021 - 01.08.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
30.11.2018 - 29.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Tue Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TR01 holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 252' DKK. Gennem sit holdingselskab TR01 holding ApS har Tue dermed også andele i BioColor ApS (50-66.65%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tue Rasmussen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor TR01 holding ApS landede et overskud på 324' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor FreeSense ApS landede et underskud på 14.954' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 324' DKK (TR01 holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 586' DKK (atSpiro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 252' DKK (TR01 holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -2.488' DKK (atSpiro ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tue' netværk er Barbara Korsmann Lewis Hepworth.