Patrick Steen Schøllhammer Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 2018 (6 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 15.166' DKK CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -120' DKK PSR Racing ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 98.515' DKK CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 3.051' DKK CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (6 år 2 måneder) |
Seed: 1609131260
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2018 i CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS med titlen som Ejer. Patrick Steen Schøllhammer Rasmussen købte en part af virksomheden d. 1. juli 2018 og havde dermed en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen foruden Patrick af: Claus Schøllhammer Rasmussen. Hvervet som Ejer har Patrick nu bestreddet i 3 år, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her mere end 3 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 13.948' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
P. S. Rasmussen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (29)
-
CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS
Via P. S. Rasmussen Holding ApS -
EGIL RASMUSSEN EJENDOMME A/S
Via CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS -
First Racepoint ApS
Via CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS -
Core Bolig XI Investoraktieselskab Nr. 19
Via CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS -
PSR Racing ApS
Via CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS -
EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S
Via CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS -
A.T.L. MONTAGE ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET NORDENSVEJ 27 ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
ER Fredericia ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
JJDR Holding A/S
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET EGUMVEJ - FREDERICIA ApS
Via JJDR Holding A/S -
DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S
Via JJDR Holding A/S -
VEJLE KALK- OG MØRTELVÆRK A/S
Via DIN ENTREPRENØR PARTNER A/S -
VKM Invest ApS
Via VEJLE KALK- OG MØRTELVÆRK A/S -
Ejendomsselskabet Rudolfgårdsvej ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Taulov M Invest I ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
EGIL RASMUSSEN FREDERICIA A/S
Via Taulov M Invest I ApS -
H. VEDEL A/S
Via EGIL RASMUSSEN FREDERICIA A/S -
Taulov M Invest II ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Egil Rasmussen Fælles Holding A/S
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Egil Rasmussen Esbjerg A/S
Via Egil Rasmussen Fælles Holding A/S -
EGIL RASMUSSEN ÅRHUS A/S
Via Egil Rasmussen Fælles Holding A/S -
Egil Rasmussen Horsens A/S
Via Egil Rasmussen Fælles Holding A/S -
ERFH Invest II ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
ERFH Invest I ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
ERAA Invest ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Taulov M Invest III ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Ejendomsselskabet Langballe 6 ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S -
Ejendomsselskabet Bjælkevangen 2 ApS
Via EGIL RASMUSSEN HOLDING A/S
Direktørposter (2)
-
P. S. Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.10.2022 -
PSR Racing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2022
Tidslinje (9)
-
Claus S. Rasmussen Holding NewCo ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
P. S. Rasmussen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022 -
P. S. Rasmussen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.10.2022
Registreringsdato: 04.10.2022
Blå bog (fortsat)
Patrick har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter og Ejer
05.09.2022 - 04.10.2022
Ejerandel: 30% -
Ejer
01.07.2018 - 11.07.2021
Reel ejer
01.07.2018 - Stadig aktiv
Ejer
12.07.2021 - 05.09.2022
Ejerandel: 25-33.33%
Patrick Steen Schøllhammer Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn P. S. Rasmussen Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31.985' DKK. Igennem holdingselskabet P. S. Rasmussen Holding ApS har Patrick derfor også ejerandele i CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS (25-33.33%) & First Racepoint ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Patrick Steen Schøllhammer Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 15.166' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor PSR Racing ApS kunne offentliggøre et underskud på 120' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 13.948' DKK (CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 120' DKK (PSR Racing ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 98.515' DKK (CLAUS S. RASMUSSEN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 430' DKK (PSR Racing ApS).
En af de forbindelser som går igen i Patrick' netværk er Claus Schøllhammer Rasmussen.