Sarah Skals
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2018 (5 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | sejerØhuset ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 126' DKK sejerØhuset ApS (2022) |
Største underskud: | -38' DKK sejerØhuset ApS (2021) |
Største egenkapital: | 4.714' DKK sejerØhuset ApS (2023) |
Største gæld: | 7.903' DKK sejerØhuset ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af SEJERØ KIRKE (3 år 10 måneder) |
Seed: 827599269
Karrieren som erhvervsperson startede i 2018 ved sejerØhuset ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Sarah Skals i 1 år 7 måneder, før stoppet den 4. juli 2020.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 35' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
sejerØhuset ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2020
Registreringsdato: 04.07.2020 -
sejerØhuset ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2018
Registreringsdato: 23.11.2018
Blå bog (fortsat)
Sarah har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2018 - 04.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab