Berit Schaldemose
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2020 (4 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fælleslegatet for Værdige Trængende gl. Assens Kommune (Reel ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af schaldemose socialrådgivning (2 år 9 måneder) |
Seed: 1852579192
Det hele begyndte for alvor dengang i 2020 hos Fælleslegatet for Værdige Trængende gl. Assens Kommune som Reel ejer. Denne rolle havde Berit Schaldemose i 2 år, inden stoppet den 1. januar 2022.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
schaldemose socialrådgivning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (1)
-
schaldemose socialrådgivning (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2021
Registreringsdato: 18.12.2021
Blå bog (fortsat)
Berit har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
18.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.01.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2020 - 01.01.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse