Pernille Hagen Rosenberg
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Nybolig Rødding I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Nybolig Rødding I/S (4 år 3 måneder) |
Seed: 1659837542
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2018 i Nybolig Rødding I/S i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Erna Toft Christensen at Pernille Hagen Rosenberg stiftede Nybolig Rødding I/S den dag i december 2018. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Pernille i 4 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. marts 2023.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen ejendomsmæglere mv.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Nybolig Rødding
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Nybolig Rødding I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.03.2023
Registreringsdato: 31.03.2023 -
Nybolig Rødding (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.12.2022
Registreringsdato: 07.12.2022 -
Nybolig Rødding I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 11.12.2018
Registreringsdato: 11.12.2018
Blå bog (fortsat)
Pernille har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
07.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
11.12.2018 - 31.03.2023
Reel ejer
01.01.2019 - 31.03.2023
Ejerandel: 50%
En af de forbindelser som går igen i Pernille' netværk er Erna Toft Christensen.