Thomas Dal Stenfeldt Batchelor
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Batchelor Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 220' DKK Ebumab Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -161.256' DKK Hemab ApS (2022) |
Største egenkapital: | 294.809' DKK 21st.BIO A/S (2023) |
Største gæld: | 68.877' DKK 21st.BIO A/S (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos 21st.BIO A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Batchelor Holding ApS (5 år 9 måneder) |
Seed: 1764937298
Erhvervskarrieren startede i 2018 i Batchelor Holding ApS i rollen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Thomas Dal Stenfeldt Batchelor og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Thomas nu bestreddet i 5 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Batchelor Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Ebumab Holding ApS
Via Batchelor Holding ApS -
Cymab ApS
Via Ebumab Holding ApS -
Hemab ApS
Via Ebumab Holding ApS -
Ebumab Sandbox ApS
Via Ebumab Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Batchelor Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
Ebumab Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.08.2023 -
Ebumab Sandbox ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.10.2022 -
21st.BIO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.09.2023 -
Cymab ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
21st.BIO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.09.2023
Registreringsdato: 05.09.2023 -
Ebumab Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.08.2023
Registreringsdato: 24.08.2023 -
Ebumab Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Ebumab Holding ApS -
Stifter, Direktør og Ejer
07.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2019 - 15.08.2023
Bestyrelsesmedlem
24.08.2023 - Stadig aktiv
Ejer
14.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Batchelor Holding ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2019 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 16.04.2023
Bestyrelsesmedlem
17.04.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.09.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Ebumab Holding ApS
Thomas Dal Stenfeldt Batchelor er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Batchelor Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Gennem holdingselskabet Batchelor Holding ApS har Thomas derfor også andele i Ebumab Holding ApS (10-14.99%).
Se også koncerndiagram for Thomas Dal Stenfeldt Batchelor, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Dal Stenfeldt Batchelor har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Ebumab Holding ApS der præsenterede et overskud på 220' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Hemab ApS der præsenterede et underskud på 161.256' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 2 måneder fra 2019 til 2023 hos Ebumab Holding ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 220' DKK (Ebumab Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 48.468' DKK (21st.BIO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 294.809' DKK (21st.BIO A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -8.024' DKK (Ebumab ApS (Nu: Cymab ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Hans Heugh Wandall.