Kristian Trøst Smedegaard
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 2018 (5 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | K. S. HUSE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.095' DKK KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS) (2022) |
Største underskud: | -727' DKK Pædagogisk udviklingscenter ApS (2021) |
Største egenkapital: | 946' DKK KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS) (2023) |
Største gæld: | 2.356' DKK Pædagogisk udviklingscenter ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos Pædagogisk udviklingscenter ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Pædagogisk udviklingscenter ApS (3 år) |
Seed: 1006565342
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2018 ved K. S. HUSE ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kristian Trøst Smedegaard i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 28. maj 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013-14 viste et overskud på 166' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 22. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Smedegaard ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Smedegaard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Pædagogisk udviklingscenter ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 27.08.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2021
Registreringsdato: 02.09.2021 -
Pædagogisk udviklingscenter ApS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2021
Registreringsdato: 27.08.2021
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 4 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 28.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2018 - 28.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Trøst Smedegaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Pædagogisk udviklingscenter ApS der præsenterede et overskud på 116' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved Pædagogisk udviklingscenter ApS der præsenterede et underskud på 727' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år fra 2021 til i dag hos Pædagogisk udviklingscenter ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 156' DKK (KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 946' DKK (KTS Juridisk Rådgivning ApS (Nu: Smedegaard ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -649' DKK (Pædagogisk udviklingscenter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Mads Pihlman Kristensen.