Per Justesen
Erhvervsaktiv siden: | 15. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Advokatfirmaet Per Justesen (Stifter) |
Største overskud: | 69' DKK Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (2015-16) |
Største underskud: | -62' DKK Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (2018) |
Største egenkapital: | 173' DKK Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (2018) |
Største gæld: | 726' DKK Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (2023) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatfirmaet Per Justesen (5 år 7 måneder) |
Seed: 1042041717
Det begyndte den dag i 2019 i Advokatfirmaet Per Justesen i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Per Justesen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Per nu besiddet i 5 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen juridisk bistand.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS
Ejerandel: 5-9.99% -
Advokatfirmaet Per Justesen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Administrationsselskabet Tværgaden ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RET&RÅD A/S
Via Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Administrationsselskabet Tværgaden ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 04.12.2023
Tidslinje (8)
-
Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2024
Registreringsdato: 09.02.2024 -
Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Administrationsselskabet Tværgaden ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20% -
Stifter og Ejer
15.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
09.04.2019 - 11.12.2023
Bestyrelsesmedlem
07.10.2022 - 04.12.2023
Ejer
09.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS landede et overskud på 25' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Administrationsselskabet Nørre Voldgade 16 ApS landede et underskud på 3' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Brian Bruun Hansen.