Tanja Lind Bejstrup
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AUGIT Solutions IVS (Ejer) |
Største overskud: | 1.222' DKK Picment A/S (2020) |
Største underskud: | -1.709' DKK Picment A/S (2022) |
Største egenkapital: | 5.079' DKK Picment A/S (2014) |
Største gæld: | 10.605' DKK Picment A/S (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos Picment A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Picment A/S (1 år) |
Seed: 2016468481
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2019 i AUGIT Solutions IVS med titlen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med business-partnerne Dan Roland Persson, Thomas Bjelbo Thomsen at Tanja Lind Bejstrup stiftede AUGIT Solutions IVS den dag i januar 2019. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter bestred Tanja i 10 måneder, før fratrædelsen d. 15. november 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. november 2019.
Bestyrelsesposter (1)
-
Picment A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2023
Tidslinje (5)
-
Picment A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
AUGIT Solutions IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.11.2019
Registreringsdato: 15.11.2019 -
AUGIT Solutions IVS
Fratrådt som direktørDato: 15.11.2019
Registreringsdato: 15.11.2019
Blå bog (fortsat)
Tanja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 1 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.01.2019 - 15.11.2019
Ejerandel: 33,33%