Laura Nørskov Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 24. jan. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LHNH A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 25.947' DKK LHNH A/S (2016-17) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 249.407' DKK LHNH A/S (2022-23) |
Største gæld: | 1.877' DKK LHNH A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos LHNH A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af LNH Invest ApS (4 år 6 måneder) |
Seed: 1867864192
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2019 ved LHNH A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Laura Nørskov Henriksen i 11 måneder, før stoppet den 9. januar 2020.
Nu arbejder virksomheden med ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 8.128' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LNH Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
LHNH A/S
Via LNH Invest ApS -
ANDERSEN MOTORS A/S
Via LHNH A/S -
ANDERSEN MOTORS EJENDOMME A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
E-PARTS A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
SUZUKI BILIMPORT DANMARK A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
TOURGEAR Nordic ApS
Via ANDERSEN MOTORS A/S -
AIWAYS Distribution Danmark A/S
Via ANDERSEN MOTORS A/S
Direktørposter (1)
-
LNH Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.03.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
LHNH A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2024
Tidslinje (9)
-
LHNH A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2024
Registreringsdato: 23.06.2024 -
LHNH Holding ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.03.2020
Registreringsdato: 06.03.2020 -
LNH Invest ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.03.2020
Registreringsdato: 06.03.2020
Blå bog (fortsat)
Laura har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 7 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
06.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.2020 - 06.03.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
24.01.2019 - 09.01.2020
Ejer
29.01.2019 - 20.02.2020
Bestyrelsesmedlem
23.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Laura Nørskov Henriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn LNH Invest ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 25.509' DKK. Igennem holdingselskabet LNH Invest ApS har Laura derfor også ejerandele i LHNH A/S (10-14.99%).
Du kan se koncerndiagram for Laura Nørskov Henriksen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor LHNH A/S kunne offentliggøre et overskud på 17.657' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 8.128' DKK (LHNH A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 249.407' DKK (LHNH A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 25.509' DKK (LNH Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Laura' netværk er Hans Henriksen.