Rasmus Koch Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 21. jan. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | OKH HOLDING ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 64.503' DKK OKH HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -72.118' DKK OKH HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 166.761' DKK OKH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 9.436' DKK Jetzone ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Jetzone ApS (4 år 10 måneder) |
Seed: 1210548102
Erhvervskarrieren startede i 2019 i OKH HOLDING ApS i rollen som Ejer. Rasmus Koch Hansen købte en del af virksomheden d. 21. januar 2019 og havde dermed en ejerandel på 30%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Rasmus af: Ole Koch Hansen, Mads Koch Hansen og Oliver Koch Hansen. Hvervet som Ejer har Rasmus nu bestreddet i , og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen investeringsselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RKH 78 Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
OKH HOLDING ApS
Via RKH 78 Holding ApS -
Jetzone ApS
Via OKH HOLDING ApS -
PWT Management ApS
Via OKH HOLDING ApS -
PWT GROUP A/S
Via PWT Management ApS -
Wagner China ApS
Via PWT GROUP A/S -
PWTM Holding 1 ApS
Via OKH HOLDING ApS -
PWTM Holding 2 ApS
Via OKH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
RKH 78 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.07.2022 -
Jetzone ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.10.2019
Tidslinje (11)
-
Jetzone ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 01.09.2022
Registreringsdato: 01.09.2022 -
KH22 Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022 -
RKH 78 Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 14.07.2022
Registreringsdato: 14.07.2022
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
14.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.10.2019 - 01.09.2022
Direktør
22.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
11.07.2022 - 14.07.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
05.08.2020 - 11.07.2022
Ejerandel: 25-33.33% -
Ejer
21.01.2019 - 21.01.2019
Ejerandel: 25-33.33%
Rasmus Koch Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RKH 78 Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 41.830' DKK. Gennem holdingselskabet RKH 78 Holding ApS har Rasmus derfor også andele i OKH HOLDING ApS (25-33.33%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rasmus Koch Hansen, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor KH20 Holding ApS kunne fremvise et overskud på 62.044' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Jetzone ApS kunne fremvise et underskud på 844' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 35.870' DKK (OKH HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 844' DKK (Jetzone ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 166.761' DKK (OKH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 207' DKK (Jetzone ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Ole Koch Hansen.