Karoline Ryge Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 2018 (6 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ryge-Larsen Invest ApS (Ejer) |
Største overskud: | 23.510' DKK DMR HOLDING ApS (Nu: Ryge-Larsen Invest ApS) (2020-21) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 123.160' DKK DMR HOLDING ApS (Nu: Ryge-Larsen Invest ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 27.830' DKK DMR HOLDING ApS (Nu: Ryge-Larsen Invest ApS) (2016-17) |
Flest årsværk: | 100 årsværk hos DMR HOLDING ApS (Nu: Ryge-Larsen Invest ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af KR Larsen Holding ApS (2 år 9 måneder) |
Seed: 116973294
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2018 i Ryge-Larsen Invest ApS (tidligere DMR HOLDING ApS) i hvervet som Ejer. Karoline Ryge Larsen købte sig ind i virksomheden den 22. juni 2018 og havde en ejerandel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Karoline af: Claus Jørgen Larsen, Christoffer Ryge Larsen og Alexander Ryge Larsen. Hvervet som Ejer har Karoline nu besiddet i 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KR Larsen Holding ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Ryge-Larsen Invest ApS
Via KR Larsen Holding ApS -
Investeringsvin og Gaver A/S
Via Ryge-Larsen Invest ApS -
EJENDOMSSELSKABET NORTON ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via Ryge-Larsen Invest ApS -
Per ardua ad astra ApS
Via Ryge-Larsen Invest ApS -
Coniuncti fortes ApS
Via Ryge-Larsen Invest ApS -
GI DEN GAS PALADS ApS
Via Coniuncti fortes ApS -
Sommerfugleparken ApS
Via Ryge-Larsen Invest ApS -
DMR Holding ApS
Via KR Larsen Holding ApS -
DMR A/S
Via DMR Holding ApS -
BygherrePartner ApS
Via DMR A/S -
DMR-EJENDOMME ApS
Via DMR Holding ApS
Tidslinje (7)
-
Ryge Larsen Holding ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
KR Larsen Holding ApS (90-99.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
DMR Holding II ApS (15-19.99%)
Er ikke længere ejerDato: 25.03.2019
Registreringsdato: 25.03.2019
Blå bog (fortsat)
Karoline har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33% -
Ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 99% -
Ejer
25.03.2019 - 21.12.2021
Ejerandel: 33% -
Ejer
07.03.2019 - 25.03.2019
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
22.06.2018 - 07.03.2019
Ejerandel: 15-19.99%
Karoline Ryge Larsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KR Larsen Holding ApS (99% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 18.992' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet DMR Holding ApS (33%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Karoline Ryge Larsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor DMR HOLDING ApS (Nu: Ryge-Larsen Invest ApS) landede et overskud på 14.116' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Karoline' netværk er Claus Jørgen Larsen.