Jonas Bech Hermansen
Erhvervsaktiv siden: | 31. dec. 2018 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.947' DKK NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2020) |
Største underskud: | -300' DKK NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2019) |
Største egenkapital: | 8.279' DKK NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2023) |
Største gæld: | 34.601' DKK NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2023) |
Flest årsværk: | 23 årsværk hos NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (5 år 8 måneder) |
Seed: 883937769
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2018 hos NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S i hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Jonas Bech Hermansen købte sig ind i virksomheden den 31. december 2018 og havde en ejerandel på 25-33.33%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jonas af: J. KR. BJERG HOLDING ApS. Titlen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Jonas nu besiddet i 1 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen anlæg af ledningsnet til væsker. Her mere end 1 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 viste et underskud på 106' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Jonas Bech Hermansen Holding Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Bio Reactor Sand Removing ApS
Via Jonas Bech Hermansen Holding Aps
Direktørposter (2)
-
Jonas Bech Hermansen Holding Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2019 -
Bio Reactor Sand Removing ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.02.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 09.09.2024
Registreringsdato: 09.09.2024 -
Bio Reactor Sand Removing ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.02.2024
Registreringsdato: 23.02.2024 -
NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2020
Registreringsdato: 01.01.2020
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 8 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
23.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
31.12.2018 - 01.01.2020
Reel ejer
31.12.2018 - 31.08.2024
Bestyrelsesmedlem
26.04.2019 - 09.09.2024
Ejerandel: 25%
Jonas Bech Hermansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Jonas Bech Hermansen Holding Aps (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 43' DKK. Gennem sit holdingselskab Jonas Bech Hermansen Holding Aps har Jonas dermed også andele i Bio Reactor Sand Removing ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Jonas Bech Hermansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S landede et overskud på 2.947' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S landede et underskud på 300' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 216' DKK (Jonas Bech Hermansen Holding Aps).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 8.279' DKK (NR. NEBEL ENTREPRENØRFORRETNING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Jonas Bech Hermansen Holding Aps).
En af de forbindelser som går igen i Jonas' netværk er Jens Kristian Bjerg.