Mikkel Nicco Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2019 (5 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Brainwave Digital Cinema ApS (Ejer) |
Største overskud: | 26' DKK Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) (2021) |
Største underskud: | -258' DKK Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 49' DKK Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) (2021) |
Største gæld: | 284' DKK Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Brainwave Digital Cinema ApS (5 år 8 måneder) |
Seed: 53262381
Karrieren i erhvervslivet startede i 2019 i Brainwave Digital Cinema ApS (tidligere Brainwave digital cinema IVS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mikkel Nicco Madsen og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Mikkel nu bestreddet i 5 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen produktion af film og videofilm. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et underskud på 258' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Brainwave Digital Cinema ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Tournesol ApS
Via Brainwave Digital Cinema ApS
Direktørposter (2)
-
Brainwave Digital Cinema ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
Tournesol ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.01.2024
Tidslinje (5)
-
Tournesol ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.01.2024
Registreringsdato: 23.01.2024 -
Panic Room Agency IVS
Fratrådt som direktørDato: 26.10.2020
Registreringsdato: 26.10.2020 -
Panic Room Agency IVS
Tilknyttet som direktørDato: 22.02.2019
Registreringsdato: 22.02.2019
Blå bog (fortsat)
Mikkel har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 8 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
23.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
22.02.2019 - 23.03.2021
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) kunne fremvise et overskud på 26' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Brainwave digital cinema IVS (Nu: Brainwave Digital Cinema ApS) kunne fremvise et underskud på 258' DKK.