David Teik Jatta
Erhvervsaktiv siden: | 19. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | selskabet af 19. februar 2023 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 98' DKK Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) (2022) |
Største underskud: | -84' DKK Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 61' DKK David Jay Holding ApS (Nu: David Jay ApS) (2021) |
Største gæld: | 189' DKK Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af David Jay ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 194251272
Det hele begyndte for alvor dengang i 2019 hos selskabet af 19. februar 2023 ApS (tidligere Issa Vibe Brand ApS) som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør havde David Teik Jatta i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 20. august 2024.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2022 kunne fremvise et overskud på 98' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. august 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
David Jay ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
selskabet af 19. februar 2023 ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via David Jay ApS
Direktørposter (1)
-
David Jay ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019
Tidslinje (4)
-
Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
David Jay Holding ApS (Nu: David Jay ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019 -
Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2019
Registreringsdato: 19.02.2019
Blå bog (fortsat)
David har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 7 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.02.2019 - 20.08.2024
Reel ejer
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) fremviste et overskud på 98' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Issa Vibe Brand ApS (Nu: selskabet af 19. februar 2023 ApS) fremviste et underskud på 84' DKK.