Mads Cramer-Kam
Erhvervsaktiv siden: | 20. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | HT Holding Tune ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 6.487' DKK SKIB OG MASKIN ApS (2013-14) |
Største underskud: | -8.500' DKK AXEL LEVIN ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 31.177' DKK AAGE MOTTLAU APS (2020-21) |
Største gæld: | 21.895' DKK BJARNE PAPE A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos 4 Ren Gribskov IVS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af Advokatanpartsselskabet Mads Cramer-Kam (2 år 9 måneder) |
Seed: 1791429722
Karrieren I Danmark startede i 2019 i HT Holding Tune ApS i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Mads Cramer-Kam i 1 måned, før fratrædelsen d. 28. marts 2019.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2019 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 28. marts 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Strandgade 51 Invest ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Advokatanpartsselskabet Mads Cramer-Kam
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Intellego ApS
Via Strandgade 51 Invest ApS -
Billigselskab ApS
Via Intellego ApS -
ADVODAN Helsingør
Via Advokatanpartsselskabet Mads Cramer-KamIkke offentliggjort -
ADVODAN A/S
Via ADVODAN Helsingør
Direktørposter (1)
-
Advokatanpartsselskabet Mads Cramer-Kam
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.2021
Repræsentant (1)
-
ADVOKATVAGTEN Helsingør
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 15.12.2021
Bestyrelsesposter (5)
-
Eksport Services ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.04.2024 -
TILACK INVEST ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 17.05.2023 -
Strandgade 51 Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.01.2022 -
TANDKLINIKKEN CLAUS KASTENSKOV ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 02.09.2024 Ny -
PEOL-DAN HOLDING ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 10.04.2024
Tidslinje (189)
-
TANDKLINIKKEN CLAUS KASTENSKOV ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Tangsgaard Jensen Holding ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
35027025 Aps (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Mads har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Mads Cramer-Kam har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i SCALA INVEST ApS der præsenterede et underskud på 2.459' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 95 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2022 til i dag hos Strandgade 51 Invest ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.953' DKK (SCALA INVEST ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.107' DKK (FOOD INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.029' DKK (SCALA INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -78' DKK (35027025 Aps).
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Lissen Arendsdorf Bengtsen.