Ann Cathrine Lebech Hoé
Erhvervsaktiv siden: | 18. apr. 2018 (6 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hulvej Privatskole S/I (Reel ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -10' DKK AC LEBECH HOLDING APS (2023) |
Største egenkapital: | 30' DKK AC LEBECH HOLDING APS (2023) |
Største gæld: | 36' DKK AC LEBECH HOLDING APS (2023) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Hulvej Privatskole S/I (6 år) |
Seed: 1768350282
Det hele begyndte den dag i 2018 i Hulvej Privatskole S/I i hvervet som Reel ejer. Denne rolle havde Ann Cathrine Lebech Hoé i 6 år, inden stoppet d. 29. april 2024.
I dag opererer virksomheden indenfor folkeskoler o.lign.. Virksomheden er stadig aktiv men har indtil nu ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
ProTrivsel
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
AC LEBECH HOLDING APS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Skovmøllen Drift ApS
Via AC LEBECH HOLDING APS -
SKOVMØLLEN Ø ApS
Via AC LEBECH HOLDING APS -
MØLLERENS BAGERI OG DELI ApS
Via AC LEBECH HOLDING APS -
SKOVMØLLEN CATERING ApS
Via AC LEBECH HOLDING APS -
SKOVMØLLEN STAB ApS
Via AC LEBECH HOLDING APS
Direktørposter (1)
-
AC LEBECH HOLDING APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.02.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
AC LEBECH HOLDING APS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023 -
AC LEBECH HOLDING APS
Tilknyttet som direktørDato: 03.02.2023
Registreringsdato: 03.02.2023 -
ProTrivsel (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2020
Registreringsdato: 01.03.2020
Blå bog (fortsat)
Ann har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 5 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
18.04.2018 - 29.04.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Reel ejer
03.02.2023 - 31.10.2023
Ejer og Direktør
03.02.2023 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Ann Cathrine Lebech Hoé er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AC LEBECH HOLDING APS (50% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30' DKK. Gennem sit holdingselskab AC LEBECH HOLDING APS har Ann dermed også andele i Skovmøllen Drift ApS (20-24.99%), SKOVMØLLEN Ø ApS (20-24.99%), MØLLERENS BAGERI OG DELI ApS (20-24.99%), SKOVMØLLEN CATERING ApS (20-24.99%) & SKOVMØLLEN STAB ApS (20-24.99%).
Se også koncerndiagram for Ann Cathrine Lebech Hoé, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor AC LEBECH HOLDING APS landede et underskud på 10' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Ann' netværk er Jens Holm-møller.