Jonas Bundgaard
Erhvervsaktiv siden: | 5. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Pensionisthjælp.dk IVS (Ejer) |
Største overskud: | 50.622' DKK FRODE LAURSEN A/S (2020) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 268.591' DKK FRODE LAURSEN A/S (2017) |
Største gæld: | 610.972' DKK FRODE LAURSEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 1.001 årsværk hos FRODE LAURSEN A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af Pensionisthjælp.dk IVS (2 år 1 måned) |
Seed: 654586404
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2019 ved Pensionisthjælp.dk IVS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mathias Bundgaard, Kasper Trosborg Lynge at Jonas Bundgaard stiftede Pensionisthjælp.dk IVS den dag i marts 2019. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter havde Jonas i 2 år, før fratrædelsen den 10. marts 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen kombinerede serviceydelser. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab fra 2019 viste et overskud på 0' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 1. juni 2021.
Bestyrelsesposter (1)
-
FRODE LAURSEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.05.2023
Tidslinje (5)
-
FRODE LAURSEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2023
Registreringsdato: 17.05.2023 -
Pensionisthjælp.dk IVS
Fratrådt som direktørDato: 13.04.2021
Registreringsdato: 13.04.2021 -
Pensionisthjælp.dk IVS (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2021
Registreringsdato: 10.03.2021
Blå bog (fortsat)
Jonas har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 3 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
05.03.2019 - 13.04.2021
Reel ejer
05.03.2019 - 10.03.2021
Ejerandel: 33,33%