Oskars Matiss
Erhvervsaktiv siden: | 12. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Matiss Holding ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5' DKK Hostie ApS (2021) |
Største underskud: | -30' DKK Hostie ApS (2022) |
Største egenkapital: | 32' DKK Matiss Holding IVS (Nu: Matiss Holding ApS) (2021) |
Største gæld: | 22' DKK Matiss Holding IVS (Nu: Matiss Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Matiss Holding ApS (5 år 6 måneder) |
Seed: 1063990301
Karrieren I Danmark startede i 2019 hos Matiss Holding ApS (tidligere Matiss Holding IVS) i rollen som Direktør, Stifter og Ejer. Titlen som Direktør har Oskars Matiss nu bestreddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 0' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Matiss Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hostie ApS
Via Matiss Holding ApS -
minIDbox ApS
Via Matiss Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Matiss Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.03.2019 -
Hostie ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.04.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
Hostie IVS (Nu: Hostie ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 30.04.2020
Registreringsdato: 30.04.2020 -
Hostie IVS (Nu: Hostie ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.04.2020
Registreringsdato: 29.04.2020 -
Matiss Holding IVS (Nu: Matiss Holding ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 18.03.2019
Registreringsdato: 18.03.2019
Blå bog (fortsat)
Oskars har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Stifter, Direktør og Reel ejer
12.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
18.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.03.2019 - 28.04.2020
Direktør
18.03.2019 - 29.04.2020
Reel ejer
29.04.2020 - 13.09.2021
Direktør
30.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Oskars Matiss er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Matiss Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 31' DKK. Gennem holdingselskabet Matiss Holding ApS har Oskars derfor også andele i Hostie ApS (100%) samt minIDbox ApS (25-33.33%).
Du kan også se koncerndiagram for Oskars Matiss, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Hostie ApS kunne fremvise et overskud på 5' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Hostie ApS kunne fremvise et underskud på 30' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2' DKK (Hostie ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (Matiss Holding IVS (Nu: Matiss Holding ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (Hostie ApS).
En af de forbindelser som går igen i Oskars' netværk er Joachim Stig Hyldal.