Bjørn Reinhardt Mogensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. feb. 2019 (5 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUNDBECK INS A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 998.622' DKK Nissens Cooling Solutions A/S (2018-19) |
Største underskud: | -426.532' DKK NCS International Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.505.272' DKK KK Wind Solutions Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 2.962.323' DKK KK WIND SOLUTIONS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LUNDBECK INS A/S (1 år 5 måneder) |
Seed: 1836950160
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2019 hos LUNDBECK INS A/S (tidligere LUNDBECK INSURANCE A/S) som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Bjørn Reinhardt Mogensen i 1 år 5 måneder, inden stoppet den 24. august 2020.
Virksomhedens branche var dengang indenfor anden forsikring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Reinhardt Mogensen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (3)
-
KK-GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
KK Wind Solutions Holding A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2023 -
Reinhardt Mogensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.10.2023
Bestyrelsesposter (5)
-
PCH ENGINEERING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
KK WIND SOLUTIONS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.05.2023 -
NCS International Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2024 -
NCS International A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.01.2024 -
Nissens Cooling Solutions A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.01.2024
Tidslinje (23)
-
NCS International A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
NCS International Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024 -
NCS International A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.01.2024
Registreringsdato: 18.01.2024
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 2 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
19.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjørn Reinhardt Mogensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Reinhardt Mogensen Holding ApS (ejer pt. 100%). Igennem sit holdingselskab Reinhardt Mogensen Holding ApS har Bjørn dermed også ejerandele i samt .
Se også koncerndiagram for Bjørn Reinhardt Mogensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KK Wind Solutions Holding A/S fremviste et overskud på 58.187' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 108.943' DKK (NCS International A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 426.532' DKK (NCS International Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.505.272' DKK (KK Wind Solutions Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 26.457' DKK (Nissens Cooling Solutions A/S).