Morten Hingsberg Wagner
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 2019 (5 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hingsberg Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 9.649' DKK FUNKISFOOD ApS (2023) |
Største underskud: | -167' DKK Fødevarepark Skjern Enge ApS (2022) |
Største egenkapital: | 12.225' DKK FUNKISFOOD ApS (2023) |
Største gæld: | 58.391' DKK FUNKISFOOD ApS (2022) |
Flest årsværk: | 35 årsværk hos FUNKISFOOD ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hingsberg Holding ApS (5 år 6 måneder) |
Seed: 1093297617
Karrieren som leder begyndte den dag i 2019 i Hingsberg Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Virksomheden blev grundlagt af Morten Hingsberg Wagner og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Ejer, Direktør, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Morten nu besiddet i 5 år 6 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 5.738' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hingsberg Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FUNKISFOOD ApS
Via Hingsberg Holding ApS -
Fødevarepark Skjern Enge ApS
Via Hingsberg Holding ApS
Direktørposter (3)
-
FUNKISFOOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2020 -
Fødevarepark Skjern Enge ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2020 -
Hingsberg Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2019
Bestyrelsesposter (3)
-
FUNKISFOOD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.06.2023 -
Fødevarepark Skjern Enge ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.04.2020 -
Hingsberg Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.12.2023
Tidslinje (13)
-
Pakkerietdk Aps
Fratrådt som direktørDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
Hingsberg Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
FUNKISFOOD ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
22.03.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2019 - 01.04.2020
Reel ejer
01.01.2020 - 11.12.2023
Direktør
01.04.2020 - 11.12.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.01.2020 - 29.11.2023
Direktør og Bestyrelsesmedlem
27.04.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2019 - 01.04.2020
Reel ejer
01.01.2020 - Stadig aktiv
Direktør
01.04.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
28.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Morten Hingsberg Wagner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Hingsberg Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.219' DKK. Gennem sit holdingselskab Hingsberg Holding ApS har Morten dermed også andele i FUNKISFOOD ApS (100%) & Fødevarepark Skjern Enge ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Morten Hingsberg Wagner, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FUNKISFOOD ApS landede et overskud på 9.649' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Fødevarepark Skjern Enge ApS landede et underskud på 167' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.649' DKK (FUNKISFOOD ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.225' DKK (FUNKISFOOD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.462' DKK (Fødevarepark Skjern Enge ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Bent Graakjær.