Hans Olav Geil
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.497' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2016) |
Største underskud: | -2.710' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2013-14) |
Største egenkapital: | 2.169' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 6.178' DKK ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2020) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. (3 år 9 måneder) |
Seed: 1652418996
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2019 i ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hans Olav Geil i 3 år 9 måneder, inden stoppet d. 31. december 2022.
Nu opererer virksomheden indenfor andre organisationer og foreninger i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 952' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.03.2019
Registreringsdato: 27.03.2019
Blå bog (fortsat)
Hans har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
24.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.03.2019 - 31.12.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 952' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.169' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.169' DKK (ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A.).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Mogens Eduard Jespersen.