Olle Backman
Erhvervsaktiv siden: | 10. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Vitec Datamann A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.037' DKK Vitec Aloc A/S (2023) |
Største underskud: | -8.769' DKK Carlogistic ApS (2021) |
Største egenkapital: | 64.770' DKK Vitec Aloc A/S (2023) |
Største gæld: | 16.439' DKK Carlogistic ApS (2022) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos Vitec Aloc A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Carlogistic ApS (3 år 5 måneder) |
Seed: 992506209
Det startede i 2019 i Vitec Datamann A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Olle Backman i 2 år, før fratrædelsen d. 27. april 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 3.284' DKK.
Bestyrelsesposter (6)
-
Carlogistic ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2021 -
Vitec Shared Services ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.06.2021 -
Vitec DocuBizz ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.01.2022 -
Vitec Visiolink ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.04.2021 -
Vitec Datamann A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2021 -
Vitec Aloc A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.04.2021
Tidslinje (12)
-
Vitec DocuBizz ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.01.2022
Registreringsdato: 21.01.2022 -
Vitec Shared Services ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2021
Registreringsdato: 01.06.2021 -
Vitec Shared Services ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2021
Registreringsdato: 31.05.2021
Blå bog (fortsat)
Olle har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.11.2020 - 31.05.2021
Bestyrelsesmedlem
01.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.04.2019 - 27.04.2021
Bestyrelsesmedlem
28.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Olle Backman har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Vitec Aloc A/S der præsenterede et overskud på 16.037' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Carlogistic ApS der præsenterede et underskud på 8.769' DKK.
Olle har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 5 måneder fra 2021 til i dag hos Carlogistic ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 16.037' DKK (Vitec Aloc A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 64.770' DKK (Vitec Aloc A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -9.123' DKK (Carlogistic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Olle' netværk er Gert Ulf Patrik Gustafsson.