Maja Knudsen Mark
Erhvervsaktiv siden: | 2. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | M.K. Mark Holding ApS (Ejer) |
Største overskud: | 7.617' DKK Sollystmark A/S (2020-21) |
Største underskud: | -183' DKK Sollystmark A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.347' DKK Sollystmark A/S (2020-21) |
Største gæld: | 5.010' DKK Sollystmark A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Sollystmark A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af M.K. Mark Holding ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 1457418509
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2019 ved M.K. Mark Holding ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Maja Knudsen Mark og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Maja nu besiddet i 5 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 5 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2022-23 viste et underskud på 130' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
M.K. Mark Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Sollystmark A/S
Via M.K. Mark Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Sollystmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2020 -
M.K. Mark Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Sollystmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.07.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Sollystmark A/S
Tilknyttet som direktørDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
Sollystmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
Sollystmark A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.07.2020
Registreringsdato: 07.07.2020
Blå bog (fortsat)
Maja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.05.2019 - 07.07.2020
Reel ejer
16.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
08.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60%
Maja Knudsen Mark er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn M.K. Mark Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 3.565' DKK. Gennem sit holdingselskab M.K. Mark Holding ApS har Maja dermed også andele i Sollystmark A/S (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Maja Knudsen Mark, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Sollystmark A/S landede et overskud på 7.617' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Sollystmark A/S landede et underskud på 183' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 183' DKK (Sollystmark A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.762' DKK (Sollystmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 3.565' DKK (M.K. Mark Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Maja' netværk er Jens Ole Futtrup.