Rasmus Jørner
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2019 (5 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | RAJO Consulting (Ejer) |
Største overskud: | 166' DKK Meyer & Jørner Consulting ApS (Nu: M14 Advice ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -5.580' DKK Minim Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS) (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.252' DKK Komma Kaffe ApS (2020-21) |
Største gæld: | 9.949' DKK Komma Kaffe ApS (2022) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos Komma Kaffe ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RAJO Consulting (4 år 7 måneder) |
Seed: 1757536874
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2019 hos RAJO Consulting med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Rasmus Jørner der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Rasmus i 4 år 7 måneder, før stoppet d. 31. december 2023.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2023 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Meyer & Jørner Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
M14 Advice ApS
Via Meyer & Jørner Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Meyer & Jørner Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.02.2021 -
M14 Advice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.02.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Minim Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2024
Registreringsdato: 12.07.2024 -
Komma Kaffe Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS)
Fratrådt som direktørDato: 13.02.2024
Registreringsdato: 13.02.2024 -
RAJO Consulting (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
28.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
04.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2021 - 12.07.2024
Direktør
17.06.2022 - 13.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
15.05.2019 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
17.06.2022 - 01.11.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Jørner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Meyer & Jørner Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 33' DKK. Igennem holdingselskabet Meyer & Jørner Holding ApS har Rasmus derfor også ejerandele i M14 Advice ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Rasmus Jørner, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Meyer & Jørner Consulting ApS (Nu: M14 Advice ApS) kunne offentliggøre et overskud på 166' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Minim Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS) kunne offentliggøre et underskud på 5.580' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.307' DKK (Minim Nordic A/S (Nu: Komma Kaffe Nordic ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 105' DKK (Meyer & Jørner Consulting ApS (Nu: M14 Advice ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.066' DKK (Komma Kaffe ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Anne Meyer Nielsen.