Kasper Grønbech Thorsted Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 24. apr. 2019 (5 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | MH Bolig Byg A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 885' DKK 4audit assistance IVS (Nu: Jysk Murer & Beton ApS) (2019-20) |
Største underskud: | -2.171' DKK MH Bolig Byg A/S (2019) |
Største egenkapital: | 854' DKK 4audit assistance IVS (Nu: Jysk Murer & Beton ApS) (2021-22) |
Største gæld: | 4.588' DKK GREENBECH INVEST ApS (2023) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Revisorerne Danmark ApS (Nu: GREENBECH HOLDING ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af GREENBECH PARTNERS ApS (3 år 9 måneder) |
Seed: 1216992505
Det hele begyndte den dag i 2019 ved MH Bolig Byg A/S i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Grønbech Thorsted Sørensen i 1 måned, før fratrædelsen den 14. juni 2019.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor tømrer- og bygningssnedkervirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020-21 viste et overskud på 858' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 10. juni 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
GREENBECH HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GREENBECH PARTNERS ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS -
GREENBECH INVEST ApS
Via GREENBECH HOLDING ApS
Tidslinje (41)
-
MH Bolig Byg A/S (100%)
Er ikke længere ejerDato: 10.06.2024
Registreringsdato: 10.06.2024 -
GREENBECH PARTNERS ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
GREENBECH HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023
Blå bog (fortsat)
Kasper har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 5 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
24.04.2019 - 14.06.2019
Bestyrelsesmedlem
12.07.2019 - 13.01.2020
Bestyrelsesmedlem
15.01.2021 - 10.11.2022
Direktør
16.03.2021 - 10.11.2022
Ejer
30.06.2021 - 10.06.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.11.2020 - 01.12.2020
Ejer og Direktør
27.11.2020 - 01.12.2020
Ejer
01.01.2021 - 13.09.2023
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Direktør og Ejer
17.03.2020 - 12.09.2023
Ejer
13.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør og Ejer
18.09.2019 - 10.03.2021
Ejerandel: 100%
Kasper Grønbech Thorsted Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn GREENBECH HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 215' DKK. Gennem sit holdingselskab GREENBECH HOLDING ApS har Kasper dermed også andele i GREENBECH PARTNERS ApS (100%) og GREENBECH INVEST ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Kasper Grønbech Thorsted Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor 4audit assistance IVS (Nu: Jysk Murer & Beton ApS) landede et overskud på 885' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Revisorerne Danmark ApS (Nu: GREENBECH HOLDING ApS) landede et underskud på 226' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 118' DKK (Revisorerne Danmark ApS (Nu: GREENBECH HOLDING ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 216' DKK (ReviDK ApS (Nu: GREENBECH PARTNERS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 27' DKK (GREENBECH INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Lucas Damgaard Jespersen.